Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 1., 1110 København K (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Binavne: USA INVEST A/S, BOLICO PROPERTIES A/S, BOLICO FINANCIAL A/S, BOLICO FINANCE A/S, BOLICO BILER A/S (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Legale ejere: ACCUNIA A/S (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Navne: BOLICO A/S (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes ObligatoriskEmail: jeanette.engdal@accunia.com (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Stiftere: SØNDERSKOV INVEST A/S, PETER SKAFTE HOLDING ApS, MEINER ApS, EWERTSEN ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-12 tilføjes ObligatoriskEmail: jeanette.engdal@accunia.com (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-01-04 fjernes Bestyrelse: Peter Aandahl (formand) (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-01-04 fjernes Direktion: John Ewertsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Aandahl (formand) (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2014-09-01 fjernes Bestyrelse: Carl Gustav Jacob Brønnum Scavenius (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: John Ewertsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2014-09-01 fjernes Direktion: Ulrik Agger Gram Meiner (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-09-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 1., 1110 København K (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, 2., 1067 København K (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-08-01 tilføjes Legale ejere: ACCUNIA A/S (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udgive økonomiske tidsskrifter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2013-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2013-05-02 tilføjes Vedtægter: 2013-05-02 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2013-04-03 tilføjes Direktion: Ulrik Agger Gram Meiner (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Direktion: Peter Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Bestyrelse: Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-12-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2011-07-29)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Bestyrelse: Lars Strand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Direktion: Peter Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Direktion: John Ewertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2011-07-29)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, 2., 1067 København K (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Strand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Binavne: USA INVEST A/S, BOLICO PROPERTIES A/S, BOLICO FINANCIAL A/S, BOLICO FINANCE A/S, BOLICO BILER A/S (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: John Ewertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: BOLICO A/S (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Stiftere: SØNDERSKOV INVEST A/S, PETER SKAFTE HOLDING ApS, MEINER ApS, EWERTSEN ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-18)