Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandager 99, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Direktion: Peder-Thomas Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Legale ejere: Peder-Thomas Thorup (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Navne: PEDER THORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Reelle ejere: Peder-Thomas Thorup (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Stiftere: Peder-Thomas Thorup (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: PT-BYG ApS. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSANPARTSSELSKABET PETTERSON-THORUP. (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i tilknyttede og associerede virksomheder (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-08-14 tilføjes Navne: PEDER THORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2012-08-13 fjernes Navne: PT BYG ApS (offentliggjort 2011-06-30)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandager 99, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: Peder-Thomas Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Legale ejere: Peder-Thomas Thorup (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: PT BYG ApS (offentliggjort 2011-06-30)
Den 2011-06-30 tilføjes Reelle ejere: Peder-Thomas Thorup (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Stiftere: Peder-Thomas Thorup (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)