Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Vedtægter: 2023-11-09 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2011-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: SAFETY GROUP ApS. (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hareskovvej 13, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 9, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: russell@safetygroup.dk (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2015-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2015-06-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 9, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2014-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystparken 31, 1. th., 4400 Kalundborg (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2011-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystparken 31, 1. th., 4400 Kalundborg (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2011-06-24 tilføjes Direktion: Mark Eddie Russell (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandel i det underliggende selskab, Safety Group ApS samt anden virksomhed efter ledelsen skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Legale ejere: Mark Eddie Russell (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-06-24 tilføjes Navne: SAFETY GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-30)
Den 2011-06-24 tilføjes Reelle ejere: Mark Eddie Russell (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2011-06-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2011-06-24 tilføjes Stiftere: Mark Eddie Russell (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Vedtægter: 2011-06-24 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2011-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-30)
Den 2011-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)