Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Rehder | 31.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Rehder | 22.06.2021 | 15.08.2023 | direktør |
Ib Vagn Nielsen | 03.12.2020 | 22.06.2021 | direktør |
Martin Rehder | 01.01.2017 | 03.12.2020 | direktør |
Ib Vagn Nielsen | 29.06.2011 | 13.07.2020 | direktør |