Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L.M. TRANSPORT, ANS A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L.M. Transport Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-30 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodalen 3, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-28 tilføjes Direktion: Maria Duzenius Hegndal Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Legale ejere: Maria Duzenius Hegndal Møller (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2011-06-28 tilføjes Navne: MARIA MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-29)
Den 2011-06-28 tilføjes Reelle ejere: Maria Duzenius Hegndal Møller (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-28 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Stiftere: Maria Duzenius Hegndal Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Vedtægter: 2011-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-29)
Den 2011-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)