Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-25 fjernes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2011-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLARSKOV LARSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-13 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-13 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2011-06-20 tilføjes Direktion: Bastian Klarskov Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje anparter og aktier, formueadministration samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Legale ejere: Bastian Klarskov Larsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2011-06-20 tilføjes Navne: BASTIAN KLARSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-28)
Den 2011-06-20 tilføjes Reelle ejere: Bastian Klarskov Larsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2011-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-20 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Stiftere: Bastian Klarskov Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Vedtægter: 2011-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-28)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)