Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2011-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ASSCHENFELDT, THORNTON ROAD, BRADFORD. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2011-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S MARKET STREET, HALIFAX. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2011-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET MARKET STREET, HALIFAX ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2011-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET THORNTON ROAD, BRADFORD ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stisager 100, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Direktion: Mika Bastrup Røsholt (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-15 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: Per Noesgaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AYA ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Reelle ejere: Per Noesgaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Stiftere: Per Noesgaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Direktion: Mika Bastrup Røsholt (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-03-05 fjernes Direktion: Per Noesgaard (direktion) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stisager 100, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2015-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudersdalsvej 102, st. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2015-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Vedtægter: 2015-06-24 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudersdalsvej 102, st. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangsåvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2011-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangsåvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2011-06-15 tilføjes Direktion: Per Noesgaard (direktion) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2011-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, herunder timeshare ejendomme, investering i aktier og anparter og øvrig investeringsvirksomhed (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-15 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Legale ejere: Per Noesgaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AYA ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Reelle ejere: Per Noesgaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2011-06-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Stiftere: Per Noesgaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Vedtægter: 2011-06-15 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-02)