Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WB & CO. OPTIK ApS. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WB & CO. OPTIK ApS. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab herunder udøve aktiviteter i tilknytning hertil samt foretage investeringer i værdipapirer mm. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 30, 9970 Strandby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-27 tilføjes Direktion: Annette Hovesen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-06-28)
Den 2011-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Legale ejere: Annette Hovesen Pedersen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-06-27 tilføjes Navne: HOVESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-06-27 tilføjes Reelle ejere: Annette Hovesen Pedersen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Revisor: REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Stiftere: Annette Hovesen Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)