Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J.H. PLANTER ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingersvej 4, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-20 tilføjes Direktion: Henrik Hyldegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed som holding selskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Hyldegaard Hansen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2011-06-20 tilføjes Navne: HYLDEGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-06-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hyldegaard Hansen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2011-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Stiftere: Henrik Hyldegaard Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Vedtægter: 2011-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)