Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: lb@bak-post.dk (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Kontaktoplysninger: kb@bak-post.dk (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hågensvej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hågensvej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Lise Bak (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Kurt Bak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Lise Bak (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-11-30 fjernes Reelle ejere: Kurt Bak (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-26 tilføjes Vedtægter: 2017-05-26 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-26 fjernes Bestyrelse: Kurt Bak (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2012-05-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2011-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre service og tilsyn af decentrale kraftvarme værker. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den direktør som der også står i vedtægterne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Vedtægter: 2011-06-27 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2011-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hågensvej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2011-06-20 tilføjes Bestyrelse: Kurt Bak (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-20 tilføjes Direktion: Kurt Bak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2011-07-11)
Den 2011-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kb@bak-post.dk (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2011-06-20 tilføjes Legale ejere: Kurt Bak, KB CON ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2011-06-20 fjernes Legale ejere: Kurt Bak (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2011-06-20 tilføjes Navne: HIMMERLAND ENERGI SERVICE ApS (offentliggjort 2011-06-24)
Den 2011-06-20 tilføjes Reelle ejere: Kurt Bak (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2011-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2011-06-20 tilføjes Stiftere: KB CON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-24)
Den 2011-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)