Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygtemagerstien 24, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Binavne: TOPPHONE ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-11-30 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-10 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Navne: MAK SERVICE ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Stiftere: Mustafa Abdul Kadar Darwich (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Bestyrelse: Temmi Mau (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Direktion: Sami Mahammad Hussein Al-Bahadli (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygtemagerstien 24, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Planteskolevænget 6, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-17 tilføjes Direktion: Sami Mahammad Hussein Al-Bahadli (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 fjernes Direktion: Alaa Fattah Morad Mandellauy (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 tilføjes Direktion: Alaa Fattah Morad Mandellauy (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Direktion: Temmi Mau (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-10-17 tilføjes Vedtægter: 2011-10-17 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-09-02 tilføjes Bestyrelse: Temmi Mau (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 fjernes Direktion: Mustafa Abdul Kadar Darwich (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Direktion: Temmi Mau (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Direktion: Mustafa Abdul Kadar Darwich (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Planteskolevænget 6, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-10 tilføjes Binavne: TOPPHONE ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-11-30 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-10 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Navne: MAK SERVICE ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Stiftere: Mustafa Abdul Kadar Darwich (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)