Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Schmith Kampmann | 04.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars-Erik Mors Larsen | 09.04.2016 | 04.05.2017 | direktør |
Rune Kilden | 17.06.2011 | 04.05.2017 | direktør |
Lars-Erik Mors Larsen | 17.06.2011 | 31.03.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kenneth Morgan | 01.12.2023 | formand |
Vibeke Bodi | 04.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Arne Fogemann | 04.05.2017 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 04.05.2017 | 01.12.2023 | formand |
Lars-Erik Mors Larsen | 31.03.2014 | 09.04.2016 | formand |
Ole Byriel | 04.02.2014 | 09.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Lilholt | 10.06.2013 | 04.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjørvig Pedersen | 17.06.2011 | 10.06.2013 | bestyrelsesmedlem |