Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Bibranche | Formål | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stægers Alle 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledfold 12, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2011-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Shape Games A/S. (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2013-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Upright Ventures ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Upright Capital ApS. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2017-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Protocol Assets Alpha ApS. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2023-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Upright Capital ApS. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledfold 12, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndergade 8, 4. th., 1752 København V (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-10-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndergade 8, 4. th., 1752 København V (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 59, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: olegammelgaard@gmail.com (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-10-03 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2014-10-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 fjernes Revisor: Dansk Revision Næstved Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-01-16)
Den 2012-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, undervisningsvirksomhed og konsulenttjenester samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-01-16)
Den 2012-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Vedtægter: 2012-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2012-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 59, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-06-07 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-07 tilføjes Direktion: Ole Gammelgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Legale ejere: Ole Gammelgaard Poulsen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-06-07 tilføjes Navne: OLDFARM VENTURES ApS (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-07 tilføjes Reelle ejere: Ole Gammelgaard Poulsen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2011-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-07 tilføjes Revisor: Dansk Revision Næstved Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Stiftere: Ole Gammelgaard Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)