Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Axel | 01.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Palm Axel | 15.06.2011 | 01.01.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Axel | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Palm Axel | 01.01.2024 | formand |
Rikke Sass-Nielsen | 27.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Palm Axel | 27.08.2014 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Axel | 27.08.2014 | 31.12.2023 | formand |