Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Dekret | ||||
xbrl | Hvidhvask | Tegningsregel | Kapital | ||||
Formål | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet 2 af 2. marts 2019 A/S. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2017-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet 5 af 2. marts 2019 A/S. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet 3 af 2. marts 2019 ApS. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet 4 af 2. marts 2019 ApS. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvænge 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-15 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Legale ejere: Nordic Pizza Sarl (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Navne: Selskabet 1 af 2. marts 2019 A/S (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Reelle ejere: Gustave Charles Eric Geisendorf (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-04 fjernes Bestyrelse: Gustave Charles Eric Geisendorf (formand) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-04 fjernes Direktion: Carsten Kjems Falk (direktør) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-02 tilføjes Navne: Selskabet 1 af 2. marts 2019 A/S (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-03-01 fjernes Navne: Domino's Pizza Scandinavia A/S (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2019-03-02 tilføjes Vedtægter: 2019-03-02 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-03-07 Statstidende Dekret
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvænge 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-01-16 tilføjes Bestyrelse: Hans Barslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-01-16 fjernes Bestyrelse: Daniel Thrane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-06 tilføjes Bestyrelse: Daniel Thrane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-06 fjernes Bestyrelse: Jørgen Henning Harfort Nicolaisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-01-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Henning Harfort Nicolaisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-01-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Buch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-12-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2015-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-12-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Buch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2015-12-02 tilføjes Direktion: Carsten Kjems Falk (direktør) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2015-12-02 fjernes Direktion: Gustave Charles Eric Geisendorf (direktion) (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-12-02 tilføjes Navne: Domino's Pizza Scandinavia A/S (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2015-12-01 fjernes Navne: PIZZA ACQUISITION ApS (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-02 tilføjes Vedtægter: 2015-12-02 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 86.000,00 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-09-11 tilføjes Vedtægter: 2015-09-11 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-01-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2015-01-15 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Domino's Pizza i Danmark samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-01-07 tilføjes Vedtægter: 2015-01-07 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-06 tilføjes Legale ejere: Nordic Pizza Sarl (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2013-08-06 tilføjes Reelle ejere: Gustave Charles Eric Geisendorf (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2012-07-07 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: Gustave Charles Eric Geisendorf (direktion) (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2011-06-30 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: PIZZA ACQUISITION ApS (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2011-06-29 fjernes Navne: KR 1648 ApS (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-06-15 tilføjes Navne: KR 1648 ApS (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-15 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-08)