Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndahlsvej 19, 7. 3., 7400 Herning (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2011-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SVANE KØKKENET HERNING ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVANE KØKKENET HERNING ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevej 34, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 34, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevej 24, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-07-20 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-05 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 24, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frugthaverne 20, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frugthaverne 20, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Under Egen 17, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-06-20)
Den 2013-06-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Vedtægter: 2013-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 tilføjes Legale ejere: René Møller Andersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-11-15 tilføjes Reelle ejere: René Møller Andersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Egen 17, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 tilføjes Direktion: René Møller Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Navne: RMA MEJDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2011-06-15 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Stiftere: René Møller Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)