Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Lund Nielsen | 04.09.2012 | 16.01.2015 | adm. dir |
Jørgen Bebe Staal | 10.06.2011 | 16.01.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kristinus Larsen | 27.11.2014 | 16.01.2015 | bestyrelse |
Jan Bøgh | 27.11.2014 | 16.01.2015 | formand |
Hans Henrik Kjølby | 07.11.2014 | 16.01.2015 | bestyrelse |
Jacob Brunsborg | 07.11.2014 | 16.01.2015 | bestyrelse |
Rami Jensen | 07.11.2014 | 16.01.2015 | bestyrelse |
Keld Nomanni | 10.06.2011 | 16.01.2015 | bestyrelse |
Knud Hougaard Klausen | 10.06.2011 | 07.11.2014 | bestyrelse |
Brian Lund Nielsen | 10.06.2011 | 07.11.2014 | bestyrelse |
Jørgen Bebe Staal | 10.06.2011 | 07.11.2014 | bestyrelse |
Peder Overgaard | 10.06.2011 | 07.11.2014 | formand |