Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispebuen 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 55, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2014-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: INNOVATIONCITY ApS. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Salmansen & Co ApS. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål at udøve virksomhed med investering og finansiering, herunder gennem ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Vedtægter: 2020-02-03 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-11-01 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-05-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2013-01-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2013-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-08 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-07-17)
Den 2012-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, investering og finansiering, herunder gennem ejerandele i datterselskaber. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2012-07-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-17)
Den 2012-07-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2012-07-08 tilføjes Vedtægter: 2012-07-08 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2011-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 55, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2011-06-09 tilføjes Direktion: Michael Kjær Salmansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Legale ejere: Michael Kjær Salmansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-06-09 tilføjes Navne: WV HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Kjær Salmansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-06-09 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2011-06-09 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2011-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2011-06-09 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Stiftere: Michael Kjær Salmansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)