Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Muus Bischoff(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Vecht Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rúni Juul Thomsen(virk.: 12) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jakob Muus Bischoff | 31.07.2008 | Eremitageparken 299, 2800 Kongens Lyngby |
Michael Vecht Rasmussen | 28.04.2015 | Regnbuen 23, 3400 Hillerød |
Rúni Juul Thomsen | 21.07.2015 | Clara Pontoppidans V 47, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Henrik Jørgensen | 14.11.2012 | Sjælsø Vænge 46, 3460 Birkerød |
Leif Robert Jacobsen | 06.01.2020 | Jens Johansensvej 1A, 4600 Køge |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AJ LASER GRAVERING A/S | 25693698 | NORMAL | Prepress- og premedia-arbejde (181300) |
Alleens Vinhandel ApS | 41576227 | NORMAL | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
Frederiksberg Vinimport ApS | 38785281 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
NK HOLM ApS | 31766095 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
Sprut Giganten ApS | 43977504 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900) |
SÆSONVINE ApS | 33756607 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.06.2011 | 15,63 (km) | Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup | Julius Valentiners Vej 22, 2000 Frederiksberg |
04.08.2011 | 15,63 (km) | Julius Valentiners Vej 22, 2000 Frederiksberg | Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup |
SÆSONVINE ApS. |
Sidst opdateret den 09.06.2011 og angivet som gældende fra 09.06.2011 (4850 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
S Ærø Holding ApS | 42827959 |
SÆSING VANDVÆRK | 23304368 |
SÆSON HIT ApS | 33071671 |
SÆSON HIT DETAIL ApS | 33072376 |
SÆSONVINE ApS | 33756607 |
SÆTHER NORDIC A/S | 70333414 |
SÆTRE HOLDING ApS | 36413638 |
SÆTTEM HOLDING ApS | 31171628 |
SÖDAHL DESIGN A/S | 10325838 |
SÖDERBERG & PARTNERS DANMARK FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHED A/S | 35836160 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Muus Bischoff(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Vecht Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúni Juul Thomsen(virk.: 12) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Henrik Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leif Robert Jacobsen(virk.: 107) Ikke aktiv i virksomheden. | 45 | 0 | 3 | 26 | 29 | 4 |
Sum | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 43 % | 0 % | 3 % | 24 % | 27 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Muus Bischoff(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 6 |
Michael Vecht Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 4 |
Rúni Juul Thomsen(virk.: 12) Reelle ejere | 4 | 8 | 2 | 7 |
Sum | 5 | 14 | 2 | 17 |
Pct. | 13 % | 37 % | 5 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Henrik Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leif Robert Jacobsen(virk.: 107) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 5 | 106 |
Sum | 1 | 6 | 5 | 107 |
Pct. | 1 % | 5 % | 4 % | 90 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |