Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2011-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIL-TEK INTERNATIONAL ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-11-15 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Mona Møller Skannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-23 tilføjes Direktion: Mona Møller Skannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedvej 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-26 tilføjes Direktion: Kristian Skannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Legale ejere: Mona Møller Skannerup, Kristian Skannerup (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-05-26 tilføjes Navne: KRISKAN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-01)
Den 2011-05-26 tilføjes Reelle ejere: Mona Møller Skannerup, Kristian Skannerup (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-05-26 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2011-05-26 tilføjes Stiftere: Mona Møller Skannerup, Kristian Skannerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Vedtægter: 2011-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-01)
Den 2011-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)