Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 249, st. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-10-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Navne: EL BAHRI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Stiftere: Moussa El Bahri (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-11 fjernes Direktion: Moussa El Bahri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 249, st. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Direktion: Moussa El Bahri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalanbringelse i aktier og andre værdipapirer efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-10-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Navne: EL BAHRI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Stiftere: Moussa El Bahri (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Vedtægter: 2011-06-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2011-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)