Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Bestyrelse: Christian Vejby-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Direktion: Christian Vejby-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@spareklubdanmark.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Navne: SPAREKLUB DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Stiftere: SPAREKLUB DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-29 tilføjes Bestyrelse: Mette Magia Ferdinand Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Harbo Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-13 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 62, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-10 tilføjes Bestyrelse: Mads Kringelbach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-10 fjernes Bestyrelse: Bo Dalmar Magnussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed ved formidling af rabatordninger, en gros- og detailsalg af produkter samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 tilføjes Vedtægter: 2011-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 62, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Bo Dalmar Magnussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Direktion: Christian Vejby-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@spareklubdanmark.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 tilføjes Navne: SPAREKLUB DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Stiftere: SPAREKLUB DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)