Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Thyregod | 04.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Jæger Christiansen | 07.02.2017 | 04.01.2021 | direktør |
Poul Thyregod | 20.01.2016 | 07.02.2017 | direktør |
Morten Duch | 28.10.2015 | 20.01.2016 | direktør |
Mads Gjerlufsen Stenger | 28.02.2015 | 28.10.2015 | direktør |
Ole Evers | 31.05.2011 | 28.02.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Bitsch Thyregod | 27.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Thyregod | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Brix Thyregod | 04.01.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Alsig | 04.01.2021 | 27.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Jæger Christiansen | 07.02.2017 | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Thyregod | 07.02.2017 | 03.01.2021 | formand |
Erik Megård Dam | 12.01.2017 | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erikssen | 20.01.2016 | 07.02.2017 | formand |
Poul Thyregod | 20.01.2016 | 06.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Stahl Rasmussen | 28.10.2015 | 12.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Duch | 28.10.2015 | 20.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Poul Thyregod | 28.10.2015 | 19.01.2016 | formand |
Jannie Tholstrup | 05.05.2014 | 28.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Morten Boysen | 13.08.2013 | 28.10.2015 | formand |
Marianne Stahl Rasmussen | 13.08.2013 | 05.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Lumbye Jensen | 31.05.2011 | 28.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Linnet | 31.05.2011 | 13.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
John Bo Birkmose-Andersen | 31.05.2011 | 13.08.2013 | formand |
Ole Evers | 31.05.2011 | 31.05.2011 | bestyrelsesmedlem |