Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bibranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-02-01 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-01-25 tilføjes Bestyrelse: Anders Holch Povlsen (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Bestyrelse: Anders Holch Povlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Direktion: Thomas Børglum Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: Anders Holch Povlsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-12-07 tilføjes Binavne: BESTSELLER af 24.5.2011 A/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets direktør, af bestyrelsesformanden eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: BESTSELLER Logistics A/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-30 fjernes Navne: BESTSELLER AF 24.5.2011 A/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-05 tilføjes Binavne: Aktieselskabet af 24.05.2011 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Navne: BESTSELLER AF 24.5.2011 A/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-07-04 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 24.5.2011 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Vedtægter: 2019-07-05 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-09-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas Børglum Jensen (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-09-05 fjernes Bestyrelse: Lise Kaae (formand) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-14 tilføjes Bestyrelse: Lise Kaae (formand) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Anders Holch Povlsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-14 tilføjes Direktion: Anders Holch Povlsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2015-04-14 fjernes Direktion: Lise Kaae (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation, investering og finansiering (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2011-11-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2011-11-25 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, af formanden for bestyrelsen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2011-11-25 tilføjes Vedtægter: 2011-11-25 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2011-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredskovvej 5, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-24 tilføjes Bestyrelse: Anders Holch Povlsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-24 tilføjes Direktion: Lise Kaae (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Legale ejere: BESTSELLER A/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-05-24 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 24.5.2011 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2011-05-24 tilføjes Reelle ejere: Anders Holch Povlsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2011-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-05-24 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Stiftere: BESTSELLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2011-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)