Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2015-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Legale ejere: LF GROUP A/S, NIFA ApS, JECA ApS, SONATH ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Navne: SELSKABET AF 31. MAJ 2011 ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-26 fjernes Direktion: Bo Helligsøe (direktion) (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Bendt Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-09-30 fjernes Direktion: Carsten Lykke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb/salg af finansielle kontrakter, investering samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 fjernes Direktion: Mogens Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Legale ejere: LF GROUP A/S, NIFA ApS, JECA ApS, SONATH ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2011-05-31 tilføjes Direktion: Mogens Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Navne: SELSKABET AF 31. MAJ 2011 ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-27)