Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 35, 2200 København N (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-14 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Legale ejere: Kassem Ghazi Esteitieh (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Navne: Tasty Grill Takeaway ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Reelle ejere: Kassem Ghazi Esteitieh, Svend Erik Follmann (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Stiftere: Svend Erik Follmann, Kassem Ghazi Esteitieh (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-10-22 Statstidende Dekret
Den 2022-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Kassem Ghazi Esteitieh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Kassem Ghazi Esteitieh (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Navne: Tasty Grill Takeaway ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-03-04 fjernes Navne: CAFÉ NØRREBRO ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-26 fjernes Legale ejere: Svend Erik Follmann (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 35, 2200 København N (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Bestyrelse: Kassem Ghazi Esteitieh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2011-04-14 tilføjes Direktion: Kassem Ghazi Esteitieh (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2011-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og cafe virksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-14 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Follmann, Kassem Ghazi Esteitieh (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2011-04-14 tilføjes Navne: CAFÉ NØRREBRO ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2011-04-14 tilføjes Reelle ejere: Kassem Ghazi Esteitieh, Svend Erik Follmann (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Stiftere: Svend Erik Follmann, Kassem Ghazi Esteitieh (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2011-04-14 tilføjes Vedtægter: 2011-04-14 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2011-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)