Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2011-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRHEDE VVS-BEREGNING ApS. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NØRHEDE VVS-BEREGNING ApS. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2017-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Tingvej Herning ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2024-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Dalgasgade 56-58 ApS. (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-10 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND & CHRISTIANSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-25 tilføjes Direktion: Sten Nørhede (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Legale ejere: Sten Nørhede (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-05-25 tilføjes Navne: NØRHEDE HOLDING ApS (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2011-05-25 tilføjes Reelle ejere: Sten Nørhede (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND & CHRISTIANSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Stiftere: Sten Nørhede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Vedtægter: 2011-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2011-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)