Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Åparken 16, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-30 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Navne: AHRENDSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Stiftere: Steffen Thorvald Ahrendsen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 fjernes Direktion: Steffen Thorvald Ahrendsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åparken 16, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Direktion: Steffen Thorvald Ahrendsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-30 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Navne: AHRENDSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Stiftere: Steffen Thorvald Ahrendsen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)