Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Bestyrelse: Leo Grønvall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Binavne: NORDFOLD A/S (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Direktion: Leo Grønvall (direktør) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Legale ejere: LEO GRØNVALL HOLDING ApS, KAKES A/S (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Navne: LHTS INVEST A/S (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Reelle ejere: Leo Grønvall (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Stiftere: Steffen Thorvald Ahrendsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2022-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-05-18 tilføjes Vedtægter: 2022-05-18 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2022-05-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 28.500.000,00 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Leo Grønvall (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2018-04-19 fjernes Reelle ejere: Leo Grønvall (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 22.500.000,00 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2015-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidbjergvej 35, 7080 Børkop (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-19 tilføjes Bestyrelse: Steffen Ulsø Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-01-19 fjernes Bestyrelse: Tom Dalsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-19 tilføjes Direktion: Leo Grønvall (direktør) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-01-19 fjernes Direktion: Jens Kristian Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 10.500.000,00 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2015-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-01-19 tilføjes Legale ejere: LEO GRØNVALL HOLDING ApS, KAKES A/S (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-01-19 tilføjes Reelle ejere: Leo Grønvall (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2015-01-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-01-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-01-19 tilføjes Vedtægter: 2015-01-19 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2014-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Direktion: Jens Kristian Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-11 fjernes Direktion: Steffen Thorvald Ahrendsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristian Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2012-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.690.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 995.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidbjergvej 35, 7080 Børkop (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Tom Dalsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 tilføjes Binavne: NORDFOLD A/S (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Direktion: Steffen Thorvald Ahrendsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 tilføjes Navne: LHTS INVEST A/S (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2011-05-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Stiftere: Steffen Thorvald Ahrendsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-26)