Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ELMOPRINT ApS MASKINFABRIK. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELMOPRINT ApS MASKINFABRIK. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2018-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET TÅSTRUPHØJ 56 ApS. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstruphøj 56, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-28 tilføjes Direktion: Tim Storm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt andre formuegoder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-05-30)
Den 2011-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Legale ejere: Tim Storm (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2011-05-27 fjernes Legale ejere: Tim Storm (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2011-05-25 tilføjes Legale ejere: Tim Storm (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2011-05-28 tilføjes Navne: TSN ApS (offentliggjort 2011-05-28)
Den 2011-05-28 tilføjes Reelle ejere: Tim Storm (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2011-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-05-28 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Stiftere: Tim Storm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Vedtægter: 2011-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-28)
Den 2011-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)