Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design og salg af tøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Vedtægter: 2011-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: email@mmdesign.dk (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 3, 1., 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-13 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2011-06-06)
Den 2011-05-13 tilføjes Direktion: Merete Møllenbach (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2011-06-06)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Legale ejere: Merete Møllenbach (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-05-13 tilføjes Navne: MMDESIGN ApS (offentliggjort 2011-05-27)
Den 2011-05-13 tilføjes Reelle ejere: Merete Møllenbach (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Stiftere: Merete Møllenbach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-27)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)