Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Norasvej 5, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norasvej 5, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Rikke Cordes (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-25 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: cordesejendomme@gmail.com (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: R. Cordes Holding ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: R. Cordes Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Rikke Cordes (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Stiftere: L.R.C. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervænget 17, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervænget 17, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2019-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Liselejevej 44, 3360 Liseleje (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: cordesejendomme@gmail.com (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: liselejebageren@gmail.com (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Legale ejere: R. Cordes Holding ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: L. Reinholdt Holding ApS (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-05-30 fjernes Legale ejere: R. Cordes Holding ApS (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Navne: R. Cordes Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-05-30 fjernes Navne: L.R.C. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Reelle ejere: Rikke Cordes (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Reinholdt Hansen (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-05-30 fjernes Reelle ejere: Rikke Cordes (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Lasse Reinholdt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: liselejebageren@gmail.com (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2018-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: liselejebageren@forum.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-03 tilføjes Legale ejere: R. Cordes Holding ApS, L. Reinholdt Holding ApS (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2017-08-02 fjernes Legale ejere: L.R.C. HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-05)
Den 2017-08-03 tilføjes Reelle ejere: Rikke Cordes, Lasse Reinholdt Hansen (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: Jan Svend Jakobsen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: liselejebageren@forum.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2011-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liselejevej 44, 3360 Liseleje (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Direktion: Lasse Reinholdt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje Ejendomme og foretage udlejning af disse helt eller delvis til privat beboelse og erhvervsmæssig benyttelse og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-25 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Legale ejere: L.R.C. HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-05)
Den 2011-05-25 tilføjes Navne: L.R.C. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: Jan Svend Jakobsen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-05-25 tilføjes Stiftere: L.R.C. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører i forening (offentliggjort 2019-06-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Vedtægter: 2011-05-25 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-29)