Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Porsgaard | 11.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kjelgaard Rosengreen | 24.05.2011 | 11.11.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Christian Hansen | 27.06.2023 | næstformand |
Claus Porsgaard | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Antitsch Mortensen | 01.03.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Heide Wessel | 01.01.2018 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Hansen | 24.05.2011 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Antitsch Mortensen | 24.05.2011 | 31.01.2022 | formand |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 24.05.2011 | 11.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storgaard | 24.05.2011 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |