Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Jeppesen | 21.09.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Madsen | 24.05.2011 | 21.09.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Hammer | 30.06.2016 | formand |
Henrik Jeppesen | 09.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Alistair David Morton | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Madsen | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Hammer | 09.01.2013 | 29.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Minor | 18.06.2012 | 30.06.2016 | formand |
Peter Gjerding | 19.12.2011 | 18.06.2012 | formand |
Jan Hammer | 24.05.2011 | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kolind Poulsen Lassen | 24.05.2011 | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |