Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Magne Schmidt Jakobsen | 20.12.2018 | 02.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christensen | 20.12.2018 | 02.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Anker Christensen | 20.12.2018 | 02.09.2022 | formand |
Magne Schmidt Jakobsen | 02.03.2015 | 19.12.2018 | formand |
Henrik Gregersen Hansen | 19.05.2011 | 02.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Offersen | 19.05.2011 | 02.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
René Lolle Ubbesen | 19.05.2011 | 02.03.2015 | formand |