Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: FISKEMADEN ApS. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2015-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Toro ApS. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Istedgade 60 ApS. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2017-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Toro ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Iskiosken Strandpromonaden 30 ApS. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Iskiosken Strandpromonaden 30 ApS. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-12 fjernes Reelle ejere: Christian Nordkvist Nebel (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-04 fjernes Legale ejere: Jan Jensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-02-15 fjernes Direktion: Sune Rothenberg Lind (direktør) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-17 tilføjes Legale ejere: OLIVIAND ApS, SRL HOLDINGS 2014 ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-01-16 fjernes Legale ejere: OLIVIAND ApS, SRL HOLDINGS 2014 ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: ACL Holding 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Nordkvist Nebel (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Jan Jensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 12, 4. th., 1666 København V (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 18, 1362 København K (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-18 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@tapadeltoro.dk (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-24 tilføjes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-14 tilføjes Legale ejere: OLIVIAND ApS, SRL HOLDINGS 2014 ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2014-06-14 tilføjes Reelle ejere: Sune Rothenberg Lind, Jan Jensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2014-06-13 fjernes Reelle ejere: Sune Rothenberg Lind, Jan Jensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, herunder catering samt detailhandel med og import af fødevarer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: Sune Rothenberg Lind, Jan Jensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 18, 1362 København K (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2011-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2011-05-23)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2011-05-23)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Navne: EL MERCADO ApS (offentliggjort 2011-05-19)
Den 2011-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-05-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Stiftere: Sune Rothenberg Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-19)
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)