Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 61, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@pkla.dk (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 tilføjes Navne: Ejerforeningen "Daa´s Gård" (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 61, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: pl@pkla.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Navne: Ejerforeningen "Daa´s Gård" (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 61, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-16 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@pkla.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: Ejerforeningen "Daa´s Gård" (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 59, st. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 fjernes Kontaktoplysninger: obm@dadlnet.dk (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 fjernes Navne: Ejerforeningen "Daa´s Gård" (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-08 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mogens Gade 59, st. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: obm@dadlnet.dk (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-07-08 tilføjes Navne: Ejerforeningen "Daa´s Gård" (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-07-10)