Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse |
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 17, 1. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: reinbachole@gmail.com (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Navne: Ragnvald Blach & Hustrus Mindefond (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: reinbachole@gmail.com (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 17, 1. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 49, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 49, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2011-02-12 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2011-02-12 tilføjes Navne: Ragnvald Blach & Hustrus Mindefond (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2011-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2022-11-29)