Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@datea.dk (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 28, 2500 Valby (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@datea.dk (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-20 fjernes Kontaktoplysninger: fmalling@post3.tele.dk (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 28, 2500 Valby (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2011-06-17 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: fmalling@post3.tele.dk (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2011-06-17 tilføjes Navne: E/F Bytoften 18-20 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)