Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Interessenter | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: mogens.nygaard@live.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-29 fjernes Reelle ejere: Jørgen Søgaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Interessenter: Jens-Christian Hvass (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2014-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-03-02 fjernes Interessenter: Niels Christian Kløve Hansen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2011-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 44, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 44, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 tilføjes Interessenter: Niels Christian Kløve Hansen, Mogens Nygaard, Karl Egon Østergaard Kristensen, Jørgen Søgaard, Jens-Christian Hvass, Ivan Munch Pedersen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2011-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens.nygaard@live.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2011-06-01 tilføjes Navne: I/S Aalborg 1 Sølyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Søgaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2011-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)