Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Friis Sørensen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Svend Clausen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anette Holstein Nielsen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Nicolaisen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | formand |
Jan Pedersen | 23.09.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Hyldig Clausen | 19.03.2015 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Iwang | 19.03.2015 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Schlüter | 19.03.2015 | 29.11.2016 | formand |
Ebbe Junker Møller | 14.06.2011 | 29.06.2016 | bestyrelse |
Lars Skou | 18.05.2011 | 06.07.2017 | bestyrelse |
Manfred Muus | 18.05.2011 | 19.03.2015 | bestyrelse |
Bente Lyck-Damgaard | 18.05.2011 | 19.03.2015 | formand |
Rikke Schlüter | 18.05.2011 | 18.03.2015 | bestyrelse |
Niels Møller | 18.05.2011 | 21.06.2011 | bestyrelse |