Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Jensen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Poul Hulgaard | 29.11.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anette Holstein Nielsen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Valentin Nielsen | 29.11.2016 | 06.07.2017 | formand |
Jan Pedersen | 23.09.2016 | 06.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Hjalmar Andersen | 30.01.2013 | 06.07.2017 | bestyrelse |
Lau Lindholm Christiansen | 17.12.2012 | 29.11.2016 | formand |
Jens Kristen Hemmet Christensen | 01.02.2012 | 30.01.2013 | bestyrelse |
Ebbe Junker Møller | 14.10.2011 | 29.06.2016 | bestyrelse |
Hans Hvenemose Jensen | 18.05.2011 | 29.11.2016 | bestyrelse |
Jens Erik Meng | 18.05.2011 | 29.11.2016 | bestyrelse |
Elin Kirstine Lundager Boss Hansen | 18.05.2011 | 08.11.2012 | formand |
Frede Therkelsen | 18.05.2011 | 01.02.2012 | bestyrelse |
Alex Emil Pedersen | 18.05.2011 | 14.10.2011 | bestyrelse |