Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2011-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOK MURERFORRETNING ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 49, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2011-05-13 tilføjes Direktion: Preben Kær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i HOK Murerforretning ApS, samt selv at drive financierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 85.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Legale ejere: Preben Kær (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-05-13 tilføjes Navne: KÆR HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2011-05-16)
Den 2011-05-13 tilføjes Reelle ejere: Preben Kær (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-05-13 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-05-13 tilføjes Stiftere: Preben Kær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Vedtægter: 2011-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-16)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)