Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Nyhus | 01.11.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Felden Nielsen | 01.11.2014 | 29.06.2015 | direktør |
Jan Sten Hansen | 01.05.2012 | 30.04.2023 | direktør |
Morten Gunnar Fossum | 01.05.2012 | 30.09.2014 | direktør |
Lars Holten | 30.04.2012 | 31.10.2013 | direktør |
Ulrik Andersen | 13.05.2011 | 30.04.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Bruhn | 31.12.2023 | formand |
Flemming Bæk Engelhardt | 31.12.2023 | næstformand |
Søren Brinck | 21.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jørgensen | 21.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Bæk Engelhardt | 20.09.2018 | 30.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holm | 09.04.2018 | 20.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Grøhn | 18.08.2017 | 21.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 31.12.2016 | 30.12.2023 | næstformand |
Heine Dalsgaard | 31.12.2016 | 21.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heine Dalsgaard | 05.10.2016 | 30.12.2016 | næstformand |
Henrik Tonsgaard Heideby | 01.01.2015 | 31.12.2023 | formand |
Peter Cederfeld de Simonsen | 01.01.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Benny Buchardt Andersen | 14.10.2014 | 18.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Pabian | 29.11.2013 | 14.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 04.04.2013 | 30.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birger Grubbe | 30.04.2012 | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Peter Jensen | 30.04.2012 | 05.10.2016 | næstformand |
Flemming Ellebæk Borreskov | 30.04.2012 | 01.01.2015 | formand |
Søren Felden Nielsen | 30.04.2012 | 19.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Svend Uffe Lindkvist Pedersen | 30.04.2012 | 15.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
John Michael Willumsen | 30.04.2012 | 04.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Andersen | 13.05.2011 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Cordi Rosengaard | 13.05.2011 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |