Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 16, 1. 16., 6600 Vejen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 4, 6670 Holsted (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 4, 6670 Holsted (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 22, 6622 Bække (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 22, 6622 Bække (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2018-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 6622 Bække (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 6622 Bække (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Staushedevejen 56, 6622 Bække (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: blt@mail.dk (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: John Birger Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Direktion: Lene Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-03-30 tilføjes Reelle ejere: John Birger Pedersen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-06 tilføjes Direktion: Lene Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-05-06 fjernes Direktion: John Birger Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staushedevejen 56, 6622 Bække (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Direktion: John Birger Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med murerarbejder til såvel private som industrien. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Legale ejere: John Birger Pedersen (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2011-04-30 tilføjes Navne: KRAGS MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Stiftere: John Birger Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Vedtægter: 2011-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)