Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2011-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLINISK TANDTEKNIKER SØREN SØRENSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Gitte Sørensen (direktion) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Østergaard Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-28 fjernes Reelle ejere: Gitte Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-27 fjernes Reelle ejere: Søren Østergaard Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-28 fjernes Legale ejere: Gitte Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-03 tilføjes Vedtægter: 2017-03-03 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 25, 7400 Herning (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bethaniagade 31, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-28 tilføjes Legale ejere: Søren Østergaard Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2011-10-27 fjernes Legale ejere: Søren Østergaard Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2011-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bethaniagade 31, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-10 tilføjes Direktion: Gitte Sørensen (direktion) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2011-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i Tandtekniker Søren Sørensen ApS og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-05-13)
Den 2011-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Legale ejere: Søren Østergaard Sørensen, Gitte Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2011-05-10 tilføjes Navne: SGS HOLDING HERNING ApS (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-05-10 tilføjes Reelle ejere: Søren Østergaard Sørensen, Gitte Sørensen (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2011-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Stiftere: Søren Østergaard Sørensen, Gitte Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Vedtægter: 2011-05-10 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)