Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strammelse Gade 43, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-12 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Legale ejere: John Acker (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Navne: ACKER & LARSEN MURER & ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Reelle ejere: John Acker (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Stiftere: Torben Vaagelund Larsen (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 fjernes Direktion: John Acker (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2020-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2020-11-27 fjernes Revisor: Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af murermester- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2014-05-08 fjernes Binavne: MURERMESTER TORBEN V. LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Reelle ejere: John Acker (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2014-04-15 fjernes Direktion: Torben Vaagelund Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-14 tilføjes Legale ejere: John Acker (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strammelse Gade 43, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkildevej 5, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-01 tilføjes Revisor: Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2013-06-01 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Direktion: John Acker (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2013-05-29 tilføjes Navne: ACKER & LARSEN MURER & ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2013-05-28 fjernes Navne: MURERMESTER TORBEN V. LARSEN ApS (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkildevej 5, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-12 tilføjes Binavne: MURERMESTER TORBEN V. LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-12 tilføjes Direktion: Torben Vaagelund Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-12 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Navne: MURERMESTER TORBEN V. LARSEN ApS (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-05-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2011-05-12 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-12 tilføjes Stiftere: Torben Vaagelund Larsen (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2011-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-25)