Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Hansen | 23.10.2019 | 28.05.2021 | direktør |
Lars Winther | 29.04.2019 | 23.10.2019 | direktør |
Ole Faurby | 11.04.2018 | 29.05.2019 | direktør |
Niels Fribo | 18.06.2015 | 11.04.2018 | direktør |
Line Røtting Dornan | 09.03.2015 | 18.06.2015 | direktør |
Hans Marius Møller | 01.04.2011 | 09.03.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Steenstrup | 16.12.2020 | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anne Frederikke Aage | 23.10.2019 | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Asger Olsen | 04.12.2017 | 28.05.2021 | formand |
Ole Faurby | 11.12.2015 | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Marius Møller | 01.10.2012 | 11.12.2015 | bestyrelse |
Morten Vladimir Buur Bremholm Høet Jakobsen | 23.06.2011 | 04.12.2017 | formand |
Michael Soetmann | 01.04.2011 | 16.12.2020 | bestyrelse |
Britta Køster | 01.04.2011 | 23.10.2019 | bestyrelse |
Nikolaj Finn Hertel | 01.04.2011 | 01.10.2012 | bestyrelse |