Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2012-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANFI ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANFI AQUA ApS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK WIRE SERVICE ApS. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@scanfi.dk (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 9300 Sæby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-29 tilføjes Direktion: Claus Søndergård Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Scanfi ApS, Scanfi Aqua ApS og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Legale ejere: Claus Søndergård Hansen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-04-29 tilføjes Navne: LUDVIG HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-06-10)
Den 2011-04-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Søndergård Hansen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-04-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-04-29 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2011-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Vedtægter: 2011-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-10)
Den 2011-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)