Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Skjødt Mikkelsen | 03.05.2011 | 15.09.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ørum Møller | 16.12.2016 | 15.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Skipper | 07.11.2014 | 15.09.2020 | formand |
Kim Peter Pedersen | 12.01.2012 | 16.12.2016 | bestyrelse |
Leo Skjødt Mikkelsen | 03.05.2011 | 15.09.2020 | bestyrelse |
Mikal Nielsen | 03.05.2011 | 31.05.2015 | bestyrelse |
Jim Bøjesen Hessellund Pedersen | 03.05.2011 | 07.11.2014 | formand |